sind die älteren Vorläufer
dieses kurzbiographischen Lexikons der Abgeordneten der beiden Kammern
des österreichischen Parlaments vom 21.10.1918 bis 02.05.1934 und seit
19.12.1945 genannt. Die Zahl der Abgeordneten erhöht sich in der
vorliegenden Ausgabe von damals 1926 auf nunmehr 2094, da die
Berichtszeit vom 30.09.1993 auf den 12.11.1998 ausgeweitet und 21
Abgeordnete des Europäischen Parlaments hinzugekommen sind. Wie damals
werden die Angaben aus den amtlichen Unterlagen ergänzt um Recherchen
in sonstigen biographischen Nachschlagewerken und bei Pfarr-,
Melde- und Standesämtern. Sie betreffen: Name; Geburts- und ggf.
Todesdatum
und -ort; Beruf (während der Mandatszeit); biographische Angaben
getrennt nach Bildungsgang, beruflichem Werdegang und politischen
Funktionen; Mandatszeiten (Gesetzgebungsperioden, Parteizugehörigkeit
und exakte Daten) und ggf. Regierungsämter. - Im Anhang Listen: 1. der
Gesetzgebungsperioden; 2. der Präsidenten des National- bzw.
Bundesrates; 3. der Vorsitzenden des Bundesrates und ihrer
Stellvertreter; 4. der Abgeordneten nach Wahlkreisen; 5. der
Mitglieder des Bundesrates nach Bundesländern. Die Listen 3 - 5 sind
neu, dafür sind sonstige statistische Übersichten (z.B. über den
Frauen- und den Akademikeranteil) weggefallen.
Das gedruckte Verzeichnis basiert auf einer Datenbank, die laufend
aktualisiert und im Internet angeboten wird.[2]
Klaus Schreiber
- [1]
- Biographisches Handbuch der österreichischen Parlamentarier 1918
- 1993 / hrsg. von der Parlamentsdirektion. [Bearb.: Martha Giefing].
- Wien : Parlamentsdirektion, 1993. - 695 S. ; 21 cm [3961]. - Rez.: IFB
99-B09-659.
(zurück)
- [2]
- http://www.parlament.gv.at oder http://www.parlinkom.gv.at.
(zurück)
Zurück an den Bildanfang